Открыть главное меню

Страница:Быстрый счёт (Я. И. Перельман, 1941).djvu/12

Эта страница была вычитана


Полезно запомнить:

37 × 3 = 111

Запомнив это, легко выполнять устно
 умножение числа 37 на 6, 9, 12 и т. п.

37 × 6 = 37 × 3 × 2 = 222

37 × 9 = 37 × 3 × 3 = 333

37 × 12 = 37 × 3 × 4 = 444

37 × 15 = 37 × 3 × 5 = 555 и т. д.
7 × 11 × 13 = 1001

Запомнив это, легко выполнять устно умножения следующего рода:

77 × 13 = 1001 91 × 11 = 1001
77 × 26 = 2002 91 × 22 = 2002
77 × 39 = 3003 91 × 33 = 3003

и т. д. и т. д.
143 × 7 = 1001

143 × 14 = 2002

143 × 21 = 3003

и т. д.


В нашей книжечке указаны только
 простейшие, наиболее удобоприменимые
 способы устного выполнения действий
 умножения, деления и возвышения в квадрат. Практикуясь в сознательном пользовании ими, вдумчивый читатель выработает для себя ряд еще и других приемов,
 облегчающих вычислительную работу.
12